KRS 0000123885
NIP9542370169
REGON27748679800000
Nazwa"JKK MOTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJKK MOTO
Data rejestracji 29 lip 2002 (22 lata temu) 29 lip 2002
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 215A, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 119000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542370169
data rejestracji 02 maj 2001
status Czynny
25105012141000009080890271
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
59109020080000000110432756
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
77109020080000000118224345
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
77109020080000000120082574
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
72109020080000000120082373
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
78109020080000000117790737
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
17156000132586352560000001
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
41105012141000009031270409
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
30109020080000000120082547
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
86109020080000000120082412
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIJACEK PIOTR KWIATKOWSKI
Beneficjent
JANUSZ ŻUKOWSKI
Beneficjent
JACEK PIOTR KWIATKOWSKI
reprezentant
ARKADIUSZ WLEKLIŃSKI
Beneficjent
ADAM EDWARD KWIATKOWSKI
Wspólnik
2002-07-29
2012-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
JACEK PIOTR KWIATKOWSKI
Wspólnik
2002-07-29
2021-10-08
2170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.500,00 ZŁ
JACEK PIOTR KWIATKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JANUSZ ŻUKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ARKADIUSZ WLEKLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK PIOTR KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2021-10-08
ADAM EDWARD KWIATKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2012-05-16
ARKADIUSZ WLEKLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-10
2021-10-08
JANUSZ ŻUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-10
2021-10-08
2002-07-29
2019-07-31
RZEPAKOWA, 6, KATOWICE, 40-541, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie