KRS 0000122438
NIP6341922459
REGON27325761200000
NazwaPOLSIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSIDER
Data rejestracji 16 lip 2002 (22 lata temu) 16 lip 2002
Data usunięcia 21 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 88A, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIRYSZARD STANISŁAW RADZYNIAK
Wspólnik
2002-07-16
2007-10-03
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
KRYSTYNA HALINA JAWOSZEK
Wspólnik
2002-07-16
2007-10-03
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
JENS UWE JEPSEN
Wspólnik
2002-07-16
2004-09-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁ
WILHELM BLUMENTHAL
Wspólnik
2002-07-16
2004-09-30
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000
BELLTRUST INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG 6302 CH-ZUG, INDUSTRIESTRASSE 22
Wspólnik
2007-10-03
2019-01-21
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁ.
TRADEINVEST GMBH AM HOFGEN 15,42781 HAAN, NIEMCY
Wspólnik
2007-10-03
2019-01-21
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁ.
RYSZARD STANISŁAW RADZYNIAK
Likwidator
2018-06-08
2019-01-21
BOGUMIŁA TERESA RADZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2007-10-03
MONIKA JOANNA JAWOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2007-10-03
JANUSZ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2007-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RYSZARD STANISŁAW RADZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-16
2018-06-08
KRYSTYNA HALINA JAWOSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-16
2007-10-03
ANDRZEJ JAN JEZIORSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2017-01-23
2002-07-16
2018-06-08
POLSIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-16
2007-01-23
LIGOCKA, 61A, KATOWICE, 40-570, KATOWICE, POLSKA
2007-01-23
2009-09-29
WITA STWOSZA, 2, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
2009-09-29
2015-05-25
MARIACKA, 17, KATOWICE, 40-014, KATOWICE, POLSKA
2015-05-25
2017-02-28
UL. MROŹNA, 17, KATOWICE, 40-316, KATOWICE, POLSKA
2017-02-28
2017-10-26
UL. WITA STWOSZA, 2, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie