KRS 0000763124
NIP7671712352
REGON38209622500000
NazwaSZARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSZARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 gru 2018 (6 lat temu) 20 gru 2018
Data usunięcia 24 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. CHOJNICKA, 20, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPRZEMYSŁAW MRÓZ
Beneficjent
SŁAWOMIR ZBIGNIEW WALTER
Beneficjent
ZDZISŁAW WALTER
Beneficjent
SŁAWOMIR ZBIGNIEW WALTER
reprezentant
ZDZISŁAW WALTER
reprezentant
PIOTR ROGGENBUCK
Wspólnik
2018-12-20
2020-01-16
ZDZISŁAW WALTER
Wspólnik
2020-01-16
2022-02-24
PRZEMYSŁAW MRÓZ
Prokurent
2020-01-16
2022-02-24
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW MRÓZ
Beneficjent
DYREKTOR- PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR ZBIGNIEW WALTER
Beneficjent
49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SZARP SP.Z O.O. POSIADAJĄCEJ 5% UDZIAŁ W SZARP SP.Z O.O. SP.K
ZDZISŁAW WALTER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SZARP SP.Z O.O. POSIADAJĄCEJ 5% UDZIAŁ W SZARP SP.Z O.O. SP.K
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-20
2022-02-24
38180809500000
2018-12-20
2019-04-17
"SZARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie