KRS 0000075485
NIP5670003753
REGON00045070800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W PŁOŃSKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W PŁOŃSKU
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 12 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TARGOWA, 46C, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMMARIAN JAN WOCIAL
Likwidator
2009-11-30
2010-11-12
WIESŁAW EDWARD ZIÓŁKOWSKI
Likwidator
2009-11-30
2010-11-12
STANISŁAW SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2010-11-12
JAN BOGUSŁAW KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2010-11-12
RYSZARD HONCZAR
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2010-11-12
ZDZISŁAW WALTER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2010-11-12
ANDRZEJ KOŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2010-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MARIAN JAN WOCIAL
PREZES
2001-12-28
2009-11-30
WIESŁAW EDWARD ZIÓŁKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-12-28
2009-11-30
LESZEK GRZEGORZ DOMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2007-08-24
2001-12-28
2009-11-30
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W PŁOŃSKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie