KRS 0000762331
NIP1132991198
REGON38215283400000
NazwaHAINEMAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAINEMAN CAPITAL
Data rejestracji 28 gru 2018 (6 lat temu) 28 gru 2018
Data usunięcia 14 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIĘKNA, 24, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJSYLWIA WITOWSKA
Beneficjent
FRYDERYK KOSMA GAJEWSKI
Beneficjent
SYLWIA WITOWSKA
reprezentant
KAMIL JERZY MROŻEK
Beneficjent
FRYDERYK KOSMA GAJEWSKI
Wspólnik
2018-12-28
2021-01-14
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁOTYCH
SYLWIA WITOWSKA
Wspólnik
2018-12-28
2021-01-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁOTYCH
KAMIL JERZY MROŻEK
Likwidator
2020-03-13
2021-01-14
SYLWIA WITOWSKA
Likwidator
2020-03-13
2021-01-14
SYLWIA WITOWSKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
FRYDERYK KOSMA GAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAMIL JERZY MROŻEK
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
FRYDERYK KOSMA GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-28
2020-03-13
KAMIL JAROSŁAW BEDNARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-28
2020-03-13
SYLWIA WITOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-28
2020-03-13
2018-12-28
2020-03-13
HAINEMAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-28
2020-03-13
ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 03-901, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie