KRS 0000761656
NIP8952198344
REGON38199146100000
NazwaEUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 gru 2018 (6 lat temu) 07 gru 2018
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. CZESKA, 4A, WROCŁAW, 51-112, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJAN ANDRZEJ KUZAK
reprezentant
MARCIN JAKUB FIJAŁKOWSKI
reprezentant
JAN ANDRZEJ KUZAK
Beneficjent
MARCIN JAKUB FIJAŁKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ROSIEK
Beneficjent
MARCIN JAKUB FIJAŁKOWSKI
Wspólnik
2018-12-07
2021-03-16
JAN ANDRZEJ KUZAK
Wspólnik
2018-12-07
2021-03-16
KRZYSZTOF ROSIEK
Wspólnik
2018-12-07
2021-03-16
JAN ANDRZEJ KUZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS III SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MARCIN JAKUB FIJAŁKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS III SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRZYSZTOF ROSIEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS III SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - EUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTÓW TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-07
2021-03-16
38181776300000
2018-12-07
2021-03-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-12-07
2021-03-16
EUROLOGIS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-12-07
2021-03-16
UL. CZESKA, 4A, WROCŁAW, 51-112, WROCŁAW, POLSKA
2018-12-07
2021-03-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-12-07
2021-03-16
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-12-07
2021-03-16
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-12-07
2021-03-16
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2018-12-07
2021-03-16
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2018-12-07
2021-03-16
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2018-12-07
2021-03-16
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-12-07
2021-03-16
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2018-12-07
2021-03-16
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie