KRS 0000291456
NIP8982123629
REGON02062168900000
Nazwa"EUROLOGIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROLOGIS
Data rejestracji 26 paź 2007 (17 lat temu) 26 paź 2007
Data usunięcia 11 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEŹBIARSKA, 5, WROCŁAW, 51-629, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8982123629
data rejestracji 02 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHJAN ANDRZEJ KUZAK
reprezentant
JAN ANDRZEJ KUZAK
Beneficjent
KRZYSZTOF ROSIEK
Beneficjent
JAN ANDRZEJ KUZAK
Wspólnik
2007-10-26
2019-12-11
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEIWĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ROSIEK
Wspólnik
2007-10-26
2019-12-11
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEIWĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JAN ANDRZEJ KUZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS I SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRZYSZTOF ROSIEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS I SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROLOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ POWYŻEJ TEJ KWOTY NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SOBĄ LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM C) ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ ZARZĄD W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA KREDYTÓW, POŻYCZEK, UDZIELANIA PORĘCZEŃ, PRZYSTĘPOWANIA DO DŁUGU, HIPOTEKI, NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
JAN ANDRZEJ KUZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2019-12-11
2007-10-26
2013-11-08
BRATA ALBERTA, 15, WROCŁAW, 51-658, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie