KRS 0000759765
NIP9820381508
REGON38190515400000
NazwaLION WORLD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLION WORLD TRADE
Data rejestracji 28 lis 2018 (6 lat temu) 28 lis 2018
Data usunięcia 17 mar 2023 17 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LODOWA, 107, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHADAM HENRYK GOSTYŃSKI
Likwidator
2021-02-23
2022-06-22
PIOTR JAROSŁAW LIS
Likwidator
2022-06-22
2023-03-17
JACOMO HAKIM
Beneficjent
1989-08-15
ADAM HENRYK GOSTYŃSKI
reprezentant
WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA
Beneficjent
HAYSSAM OBEIDAT
Beneficjent
Wspólnik
2018-11-28
2023-03-17
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 250 ZŁ
36469509800000
HAYSSAM OBEIDAT
Wspólnik
2018-11-28
2023-03-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 500 ZŁ
JACOMO HAKIM
Beneficjent
POSIADANIE 49,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VENOL MOTOR OIL Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (65% UDZIAŁÓW) W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
WANDA ELŻBIETA GOSTYŃSKA
Beneficjent
POSIADANIE 50,03% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VENOL MOTOR OIL Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (65% UDZIAŁÓW) W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
HAYSSAM OBEIDAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
HAYSSAM OBEIDAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-28
2020-05-21
ADAM HENRYK GOSTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-28
2021-02-23
2018-11-28
2021-02-23
LION WORLD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie