KRS 0000755632
NIP6671775062
REGON38170405900000
NazwaDMOWSKIEGO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDMOWSKIEGO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 paź 2018 (6 lat temu) 31 paź 2018
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ALEJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, 34, STRZAŁKOWO, 62-420, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYJANUSZ PILICHOWSKI
Beneficjent
TOMASZ ŁĘCKI
Beneficjent
TOMASZ ŁĘCKI
zgłaszający - wspólnik spółki
TOMASZ ŁĘCKI
Wspólnik
2018-10-31
2022-04-07
JANUSZ PILICHOWSKI
Wspólnik
2018-10-31
2022-04-07
JANUSZ PILICHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓLNIKA
TOMASZ ŁĘCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIKA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA DMOWSKIEGO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: TOMASZ ŁĘCKI-PREZES, JANUSZ PILICHOWSKI-WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-31
2022-04-07
38167177900000
2018-10-31
2022-04-07
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-31
2022-04-07
DMOWSKIEGO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-31
2022-04-07
UL. ALEJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, 34, STRZAŁKOWO, 62-420, POZNAŃ, POLSKA
2018-10-31
2022-04-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-10-31
2022-04-07
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2018-10-31
2022-04-07
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2018-10-31
2022-04-07
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2018-10-31
2022-04-07
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2018-10-31
2022-04-07
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2018-10-31
2022-04-07
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2018-10-31
2022-04-07
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-10-31
2022-04-07
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2018-10-31
2022-04-07
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie