KRS 0000139563
NIP6670004291
REGON31051381100000
Nazwa"WITBUD - WITKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWITBUD - WITKOWO
Data rejestracji 19 lis 2002 (22 lata temu) 19 lis 2002
Data usunięcia 27 mar 2018 27 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 35, WITKOWO, 62-230, WITKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 101000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOJANUSZ PILICHOWSKI
Wspólnik
2002-11-19
2018-03-27
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,- ZŁ
WIESŁAW ROMAN KAZUŚ
Wspólnik
2002-11-19
2018-03-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,- ZŁ
JANUSZ PILICHOWSKI
Likwidator
2003-07-09
2018-03-27
WIESŁAW ROMAN KAZUŚ
Likwidator
2003-07-09
2018-03-27
MARCIN ZENON GIERLOTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2018-03-27
MARIA DOROTA DOMINIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2018-03-27
JÓZEF KAZIMIERZ WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2018-03-27
WOJCIECH SIWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2018-03-27
KRZYSZTOF PAWEŁ KOZANECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2018-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
WIESŁAW ROMAN KAZUŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2003-07-09
JANUSZ PILICHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2003-07-09
2002-11-19
2003-07-09
"WITBUD - WITKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie