KRS 0000754915
NIP7811983069
REGON38165812900000
NazwaSCINVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCINVERSA
Data rejestracji 26 paź 2018 (6 lat temu) 26 paź 2018
Data usunięcia 04 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 14, POZNAŃ, 60-834, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHZYGMUNT STANISŁAW JERZMANOWSKI
Beneficjent
JĘDRZEJ SZYMON JERZMANOWSKI
Beneficjent
JĘDRZEJ SZYMON JERZMANOWSKI
reprezentant
JĘDRZEJ SZYMON JERZMANOWSKI
Wspólnik
2018-10-26
2020-11-04
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 PLN
ZYGMUNT STANISŁAW JERZMANOWSKI
Wspólnik
2018-10-26
2020-11-04
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 PLN
ZYGMUNT STANISŁAW JERZMANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JĘDRZEJ SZYMON JERZMANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JĘDRZEJ SZYMON JERZMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-26
2020-11-04
2018-10-26
2020-11-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-26
2020-11-04
SCINVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-26
2020-11-04
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 14, POZNAŃ, 60-834, POZNAŃ, POLSKA
2018-10-26
2020-11-04
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie