KRS 0000754463
NIP9512471718
REGON38162980800000
NazwaAISEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAISEC
Data rejestracji 23 paź 2018 (6 lat temu) 23 paź 2018
Data usunięcia 22 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERTNICZA, 142, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWATOMASZ PIOTR OŚKO
Beneficjent
JANUSZ KONRAD ZIELIŃSKI
reprezentant
JANUSZ KONRAD ZIELIŃSKI
Beneficjent
JANUSZ KONRAD ZIELIŃSKI
Wspólnik
2018-10-23
2024-04-22
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH
TOMASZ PIOTR OŚKO
Likwidator
2021-06-29
2024-04-22
TOMASZ PIOTR OŚKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ O WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH W KAPITALE ZAKŁADOWYM 5000 ZŁ
JANUSZ KONRAD ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ O WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH W KAPITALE ZAKŁADOWYM 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ KONRAD ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-23
2021-06-29
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 449 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -6014.03 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6463.03 |
Aktywa razem | 449 |
B. Aktywa obrotowe | 449 |
- Należności krótkoterminowe | 449 |
2018-10-23
2021-06-29
AISEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie