KRS 0000566621
NIP9512395360
REGON36202230800000
NazwaMISERICORDIA MEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMISERICORDIA MEA
Data rejestracji 10 lip 2015 (9 lat temu) 10 lip 2015
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERTNICZA, 142, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@MISERICORDIAMEA.COM
Dane podatkowe
NIP 9512395360
data rejestracji 24 kwi 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWALDEMAR JÓZEF CISŁO
Wspólnik
2015-07-10
2017-04-10
51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100 ZŁ
ŁUKASZ KONRAD CEKIERA
Wspólnik
2015-07-10
2019-12-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MAREK WYSOCKI
Wspólnik
2015-07-10
2017-04-10
22 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2200 ZŁ
ŁUKASZ KONRAD CEKIERA
Likwidator
2018-12-19
2019-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ KONRAD CEKIERA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-10
2018-12-19
WALDEMAR JÓZEF CISŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-10
2017-04-10
ANDRZEJ MAREK WYSOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-10
2017-04-10
2015-07-10
2017-04-10
MISERICORDIA MEA AT CHURCH IN NEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-10
2018-12-19
MISERICORDIA MEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie