KRS 0000752144
NIP1182181975
REGON38150711700000
NazwaRAJDOS SERVISOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAJDOS SERVISOS
Data rejestracji 05 paź 2018 (6 lat temu) 05 paź 2018
Data usunięcia 18 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 22, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN TROJANOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ PAWEŁ GOLENIEWSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA
Beneficjent
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA
reprezentant
MICHAŁ PAWEŁ GOLENIEWSKI
Wspólnik
2018-10-05
2020-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
MARCIN TROJANOWSKI
Wspólnik
2018-10-05
2020-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA
Wspólnik
2018-10-05
2020-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA
Likwidator
2020-01-09
2020-12-18
MARCIN TROJANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ PAWEŁ GOLENIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA HELENA MICHALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2020-01-09
MICHAŁ PAWEŁ GOLENIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2020-01-09
MARCIN TROJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-05
2020-01-09
2018-10-05
2020-01-09
RAJDOS SERVISOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie