KRS 0000750520
NIP5851486063
REGON38146798400000
NazwaSLAVUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSLAVUTA
Data rejestracji 02 paź 2018 (6 lat temu) 02 paź 2018
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYPAWEŁ WOJCIECH GRUNWALD
Wspólnik
2018-10-02
2019-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WITOLD KASPROWICZ
Wspólnik
2018-10-02
2019-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SERGIY YUKHYMENKO
Wspólnik
2019-02-28
2023-01-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
IVAN STEPANIUK
Wspólnik
2019-02-28
2023-01-04
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
1980-07-06
ANDRII STETSIUK
Wspólnik
2019-02-28
2023-01-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
PAWEŁ WOJCIECH GRUNWALD
PREZES ZARZĄDU
2018-10-02
2019-02-28
WITOLD KASPROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-02
2019-02-28
IVAN STEPANIUK
PREZES ZARZĄDU
2019-02-28
2023-01-04
1980-07-06
SERGIY YUKHYMENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-28
2023-01-04
ANDRII STETSIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-28
2023-01-04
2018-10-02
2019-02-28
SM RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-02
2019-02-28
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 723, SOPOT, 81-853, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie