KRS 0000749391
NIP7010864295
REGON38134783700000
NazwaGRZEGORZ MOTYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRZEGORZ MOTYKA
Data rejestracji 20 wrz 2018 (6 lat temu) 20 wrz 2018
Data usunięcia 03 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘGRZEGORZ PAWEŁ MOTYKA
Beneficjent
IWONA DOBKOWSKA-PUŁAWSKA
Beneficjent
TOMASZ DUDZIŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ PAWEŁ MOTYKA
reprezentant
IWONA DOBKOWSKA PUŁAWSKA
Wspólnik
2018-09-20
2022-06-03
TOMASZ DUDZIŃSKI
Wspólnik
2018-09-20
2022-06-03
GRZEGORZ PAWEŁ MOTYKA
Wspólnik
2021-03-10
2022-06-03
GRZEGORZ PAWEŁ MOTYKA
Likwidator
2022-03-18
2022-06-03
GRZEGORZ PAWEŁ MOTYKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
IWONA DOBKOWSKA-PUŁAWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TOMASZ DUDZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2018-09-20
2021-03-10
38102492700000
GRZEGORZ PAWEŁ MOTYKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-10
2022-03-18
2018-09-20
2021-03-10
MALABAR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021-03-10
2022-03-18
GRZEGORZ MOTYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-09-20
2020-07-16
ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie