KRS 0000448412
NIP1010005962
REGON02206699600000
NazwaE&S INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE&S INVESTMENTS POLAND
Data rejestracji 23 sty 2013 (12 lat temu) 23 sty 2013
Data usunięcia 09 mar 2018 09 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHDANIEL KALISZUK
Likwidator
2017-01-09
2018-03-09
E&S HOLDING GMBH
Wspólnik
2013-01-23
2018-03-09
34 000 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 (JEDEN MILION SIEDEMSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. JEŻELI USTANOWIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE. O ILE W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANI ZOSTANĄ PAN LEOPOLD KRAUTHAUFER BĄDŹ PAN MANFRED ZETTL, BĘDĄ ONI UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
LEOPOLD KRAUTHAUFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-23
2013-06-18
MANFRED ZETTL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-23
2013-06-18
ADAM JULIUSZ SĄSIADEK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2015-09-22
DANIEL KALISZUK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2017-01-09
2013-01-23
2017-01-09
E&S INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-23
2014-05-15
RZEŹNICZA, 32-33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
2014-05-15
2015-10-23
DOKTORA JÓZEFA BABIŃSKIEGO, 69, KRAKÓW, 30-393, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie