KRS 0000746925
NIP6793173602
REGON38115144200000
NazwaLEMARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEMARTO
Data rejestracji 30 sie 2018 (6 lat temu) 30 sie 2018
Data usunięcia 07 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA, 10, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHROBERT TOMASZ DURAŁ
Wspólnik
2018-08-30
2023-08-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
SŁAWOMIR MAREK HOŁÓWKA
Wspólnik
2018-08-30
2023-08-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
DOROTA IZABELA HOŁÓWKA
Wspólnik
2018-08-30
2023-08-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
ROBERT DURAŁ
Likwidator
2022-07-18
2023-08-07
DOROTA IZABELA HOŁÓWKA
Likwidator
2022-07-18
2023-08-07
SŁAWOMIR HOŁÓWKA
Likwidator
2022-07-18
2023-08-07
ROBERT TOMASZ DURAŁ
Beneficjent
SŁAWOMIR MAREK HOŁÓWKA
reprezentant
DOROTA IZABELA HOŁÓWKA
reprezentant
ROBERT TOMASZ DURAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT TOMASZ DURAŁ
PREZES ZARZĄDU
2018-08-30
2021-02-15
DOROTA IZABELA HOŁÓWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-20
2022-07-18
SŁAWOMIR HOŁÓWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-20
2022-07-18
ROBERT DURAŁ
PREZES ZARZĄDU
2021-10-20
2022-07-18
2018-08-30
2022-07-18
LEMARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-30
2022-07-18
UL. BISKUPIŃSKA, 21, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie