KRS 0000008905
NIP6790123271
REGON35002542800000
NazwaLEMARTO R. DURAŁ, S. HOŁÓWKA, D. HOŁÓWKA - KOZEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaLEMARTO R. DURAŁ, S. HOŁÓWKA, D. HOŁÓWKA - KOZEK
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 20 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BISKUPIŃSKA, 21, KRAKÓW, 30 - 732, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6790123271
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2024
91858900060000001872220002
BSRKRA Centrala
ul. Dunajewskiego 7 31-133 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMAREK SUŁEK
Wspólnik
2001-04-27
2008-01-22
ROBERT DURAŁ
Wspólnik
2001-04-27
2019-02-20
SŁAWOMIR HOŁÓWKA
Wspólnik
2001-04-27
2019-02-20
DOROTA HOŁÓWKA KOZEK
Wspólnik
2001-04-27
2019-02-20
Wspólnik
2018-11-30
2019-02-20
38115144200000
ROBERT TOMASZ DURAŁ
Beneficjent
ROBERT TOMASZ DURAŁ
zgłaszający - wspólnik spółki
ROBERT TOMASZ DURAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
MAREK SUŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-27
2008-01-22
SŁAWOMIR HOŁÓWKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-27
2019-02-20
DOROTA HOŁÓWKA KOZEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-27
2019-02-20
Członek Organu Reprezentacji
2018-11-30
2019-02-20
38115144200000
ROBERT DURAŁ
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-27
2019-02-20
2001-04-27
2008-01-22
LEMARTO MAREK SUŁEK, ROBERT DURAŁ, SŁAWOMIR HOŁÓWKA, DOROTA HOŁÓWKA - KOZEK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie