KRS 0000743137
NIP5842775170
REGON38091269500000
NazwaXDSRN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaXDSRN
Data rejestracji 02 sie 2018 (6 lat temu) 02 sie 2018
Data usunięcia 21 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NA ZBOCZU, 33, GDAŃSK, 80-110, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAIL@SPARTEZ-SOFTWARE.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆMAREK JANUSZ WENT
Wspólnik
2018-08-02
2022-10-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ
SŁAWOMIR STANISŁAW GINTER
Wspólnik
2018-08-02
2022-10-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ
JANUSZ MARCIN GORYCKI
Wspólnik
2018-08-02
2022-10-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 PLN
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
Wspólnik
2018-08-02
2022-10-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
Beneficjent
MAREK JANUSZ WENT
Beneficjent
MAREK JANUSZ WENT
zgłaszający - likwidator
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
zgłaszający - likwidator
MAREK JANUSZ WENT
Likwidator
2021-10-29
2022-10-21
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
Likwidator
2021-10-29
2022-10-21
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
Beneficjent
LIKWIDATOR - UPRAWNIENIA DO SAMODZIELNEJ REPREZETACJI
MAREK JANUSZ WENT
Beneficjent
LIKWIDATOR - UPRAWNIENIA DO SAMODZIELNEJ REPREZETACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK JANUSZ WENT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-02
2021-10-29
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-02
2020-06-30
SŁAWOMIR STANISŁAW GINTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-30
2020-12-11
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-11
2021-10-29
2018-08-02
2021-10-29
SPARTEZ SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-02
2020-03-25
UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
2020-03-25
2021-10-29
UL. BERNARDA CHRZANOWSKIEGO, 11, GDAŃSK, 80-278, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie