KRS 0000422727
NIP5842727722
REGON22166828000000
NazwaSPARTEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Krótka nazwaSPARTEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji 31 maj 2012 (12 lat temu) 31 maj 2012
Data usunięcia 31 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NORWIDA, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842727722
data rejestracji 18 cze 2012
status Czynny
84109028510000000147709229
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWGENE CHI CHING LIU
zgłaszający - członek zarządu
1980-09-04
SCOTT FARQUHAR
Beneficjent
1979-12-17
MICHAEL CANNON-BROOKES
Beneficjent
1979-12-17
SŁAWOMIR STANISŁAW GINTER
Wspólnik
2012-05-31
2015-08-31
297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.850,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
Wspólnik
2012-05-31
2015-08-31
297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.850,00 ZŁOTYCH
JANUSZ MARCIN GORYCKI
Wspólnik
2012-05-31
2015-08-31
297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.850,00 ZŁOTYCH
MAREK JANUSZ WENT
Wspólnik
2012-05-31
2015-08-31
297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.850,00 ZŁOTYCH
SCOTT FARQUHAR
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA JAKO AKCJONARIUSZ OKOŁO 43% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN CORPORATION, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN HOLDINGS, INC, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN CORPORATION LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN (UK) HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN (UK) LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN HOLDINGS B.V., KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZAWIADOMIENIA: ATLASSIAN POLAND SP. Z O.O. W KONSEKWENCJI SCOTT FARQUHAR POSIADA POŚREDNIO OKOŁO 43 % LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN POLAND SP. Z O.O.
MICHAEL CANNON-BROOKES
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA JAKO AKCJONARIUSZ OKOŁO 43% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN CORPORATION, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN HOLDINGS, INC, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN CORPORATION LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN (UK) HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN (UK) LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN HOLDINGS B.V., KTÓRA POSIADA 100% LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZAWIADOMIENIA: ATLASSIAN POLAND SP. Z O.O. W KONSEKWENCJI MICHAEL CANNON-BROOKES POSIADA POŚREDNIO OKOŁO 43 % LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ATLASSIAN POLAND SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
WOJCIECH TADEUSZ SELIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-31
2015-08-31
MAREK JANUSZ WENT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-31
2015-08-31
2012-05-31
2015-08-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-31
2015-08-31
SPARTEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
2012-05-31
2015-08-31
NORWIDA, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
2015-05-07
2015-08-31
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-05-07
2015-08-31
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2015-05-07
2015-08-31
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2015-05-07
2015-08-31
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2015-05-07
2015-08-31
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2015-05-07
2015-08-31
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2015-05-07
2015-08-31
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2015-05-07
2015-08-31
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-05-07
2015-08-31
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2015-05-07
2015-08-31
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie