KRS 0000742571
NIP6342932690
REGON38049205200000
NazwaBYTOMSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE TRIOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBYTOMSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE TRIOCHEM
Data rejestracji 01 sie 2018 (6 lat temu) 01 sie 2018
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2384250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2384250,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji238425
Dane kontaktowe
Email INFO@4TLAB.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARIUSZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
MIROSŁAW KĘDZIERSKI
reprezentant
ANDRZEJ WŁADYSŁAW WITEK
reprezentant
KRZYSZTOF HANKUS
Członek Organu Nadzoru
2024-07-30
URSZULA MARIA MACIEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-01
2024-07-30
MARLENA BARBARA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-01
ANDRZEJ WŁADYSŁAW WITEK
Członek Organu Nadzoru
2018-08-01
2018-11-21
ANDRZEJ PIOTR KRACZLA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-21
MIROSŁAW KĘDZIERSKI
Prokurent
2018-08-01
2018-11-21
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
AKCJONARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, PRAWO PIERWSZEŃSTWA W KOLEJNOŚCI UMARZANIA I ZMIANY NA ŚWIADECTWA UŻYTKOWE, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ORAZ PREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ JACEK MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-01
2019-09-02
ANDRZEJ WŁADYSŁAW WITEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-21
2019-09-02
ANDRZEJ WŁADYSŁAW WITEK
PREZES ZARZĄDU
2019-09-02
2024-07-30
MIROSŁAW KĘDZIERSKI
CZONEK ZARZĄDU
2019-09-02
2018-11-21
2024-07-30
4TLAB SPÓŁKA AKCYJNA
2018-08-01
2018-11-21
TRIOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
2018-08-01
2022-02-21
UL. BARBARY, 13, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
2022-02-21
2023-09-21
UL. GRANICZNA, 29, KATOWICE, 40-017, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie