KRS 0000740726
NIP5833315090
REGON38080634900000
NazwaEDEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDEL GROUP
Data rejestracji 22 lip 2018 (6 lat temu) 22 lip 2018
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPRZEMYSŁAW KUNKEL
Wspólnik
2018-07-22
2019-03-22
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN
ALEKSANDRA MARIA BRONICKA
Wspólnik
2018-07-22
2020-02-19
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 ZŁ.
MICHAŁ PIOTR WINDORPSKI
Wspólnik
2018-07-22
2020-02-19
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300 ZŁ.
JAROSŁAW PIOTR DERDOWSKI
Wspólnik
2018-07-22
2020-02-19
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300 ZŁ.
ALEKSANDER ARTUR SAWICKI
Wspólnik
2020-02-19
2023-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
ALEKSANDER SAWICKI
Beneficjent
DOMINIKA GOLLNAU SAWICKA
reprezentant
ALEKSANDER SAWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PREZES
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DOMINIKA MARIA GOLLNAU SAWICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-02-19
2021-02-10
ALEKSANDER ARTUR SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-19
2023-04-06
MICHAŁ PIOTR WINDORPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-22
2020-02-19
ALEKSANDRA MARIA BRONICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-22
2020-02-19
2018-07-22
2020-07-20
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Km 2320/22
2023-05-26
2023-09-28
2962.22 PLN
VI Nc-e 542556/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie