KRS 0000739764
NIP5272860570
REGON38096107300000
Nazwa"VMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"VMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 sie 2018 (6 lat temu) 09 sie 2018
Data usunięcia 26 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OLGI BOZNAŃSKIEJ, 14, WARSZAWA, 01-100, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN ANDRZEJ CYLEJEWSKI
Wspólnik
2018-08-09
2022-04-26
VLADIMIR PIROGOV
Wspólnik
2018-08-09
2022-04-26
Wspólnik
2018-08-09
2022-04-26
38052645000000
ARTUR MARIUSZ CHONEWICZ
Wspólnik
2018-08-09
2022-04-26
ARTUR MARIUSZ CHONEWICZ
Beneficjent
MARCIN ANDRZEJ CYLEJEWSKI
Beneficjent
ARTUR MARIUSZ CHONEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
MARCIN ANDRZEJ CYLEJEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
ARTUR MARIUSZ CHONEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
MARCIN ANDRZEJ CYLEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - "VMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W OSOBIE PREZES ZARZĄDU PAN: MARCIN ANDRZEJ CYLEJEWSKI - PESEL 76062300871, CZŁONEK ZARZĄDU PAN: ARTUR MARIUSZ CHONEWICZ - PESEL 72062802078, CZŁONEK ZARZĄDU PAN: VLADIMIR PIROGOV - PESEL 82060620635.
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-09
2022-04-26
38052645000000
2018-08-09
2022-04-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-08-09
2022-04-26
"VMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-08-09
2022-04-26
UL. OLGI BOZNAŃSKIEJ, 14, WARSZAWA, 01-100, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-09
2022-04-26
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2018-08-09
2022-04-26
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2018-08-09
2022-04-26
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2018-08-09
2022-04-26
4663Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2018-08-09
2022-04-26
2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
2018-08-09
2022-04-26
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie