KRS 0000445016
NIP8231658933
REGON14646474600000
NazwaLUCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLUCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 gru 2012 (12 lat temu) 19 gru 2012
Data usunięcia 09 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SPOKOJNA, 7, SABNIE, 08-331, SABNIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8231658933
data rejestracji 01 sty 2013
status Czynny
03109016940000000131704671
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
05124061591111001050318741
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ostrobramska 101A
ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa POLSKA
29124060741978001106810665
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
32109010430000000148172237
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
35109016940000000131704677
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
38124061591978001048909328
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ostrobramska 101A
ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa POLSKA
42124061591111001048908956
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ostrobramska 101A
ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa POLSKA
67124060741111001102161053
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
77124061591111001073745661
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ostrobramska 101A
ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa POLSKA
93102011690000800202322139
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ WOJCIECH WIĘCKOWSKI
Beneficjent
VLADIMIR PIROGOV
Beneficjent
PAWEŁ 83031109032 WIĘCKOWSKI
zgłaszający - komplementariusz
VLADIMIR PIROGOV
Wspólnik
2012-12-19
2021-04-09
PAWEŁ WIĘCKOWSKI
Wspólnik
2012-12-19
2021-04-09
Wspólnik
2012-12-19
2021-04-09
14644541800000
PAWEŁ WOJCIECH WIĘCKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
VLADIMIR PIROGOV
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPAWEŁ WIĘCKOWSKI - PREZES ZARZĄDU LUCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, VLADIMIR PIROGOV - WICEPREZES ZARZĄDU LUCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI LUCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-19
2021-04-09
14644541800000
2012-12-19
2016-01-26
RN-CARD-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie