KRS 0000739245
NIP6751653390
REGON38071935000000
NazwaDOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 lip 2018 (6 lat temu) 06 lip 2018
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 12, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMARTUR GERWEL
Wspólnik
2018-07-06
2022-02-15
KAMIL GŁOWACKI
Wspólnik
2018-07-06
2022-02-15
ARTUR MICHAŁ GERWEL
reprezentant
KAMIL ŁUKASZ GŁOWACKI
reprezentant
ARTUR MICHAŁ GERWEL
Beneficjent
KAMIL ŁUKASZ GŁOWACKI
Beneficjent
ARTUR MICHAŁ GERWEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ DOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ DOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KAMIL ŁUKASZ GŁOWACKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ DOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ DOTLINKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ ARTUR GERWEL - PREZES ZARZĄDU ORAZ KAMIL GŁOWACKI - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2018-07-06
2022-02-15
36543630600000
2018-07-06
2019-01-24
UL. MOGILSKA, 65, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie