KRS 0000739139
NIP5862333601
REGON38069687200000
NazwaVICCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVICCON
Data rejestracji 04 lip 2018 (6 lat temu) 04 lip 2018
Data usunięcia 31 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INŻYNIERSKA, 78A, GDYNIA, 81-512, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6520Z REASEKURACJA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNETOMASZ BARSZCZEWSKI
Wspólnik
2018-07-04
2022-06-30
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ
MAŁGORZATA JARMOŁOWICZ
Wspólnik
2018-07-04
2023-05-31
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ URBAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-07-04
2023-05-31
TOMASZ BARSZCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-04
2019-11-26
2018-07-04
2023-05-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-07-04
2023-05-31
VICCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-07-04
2023-05-31
UL. INŻYNIERSKA, 78A, GDYNIA, 81-512, GDYNIA, POLSKA
2018-07-04
2023-05-31
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-07-04
2023-05-31
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2018-07-04
2023-05-31
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2018-07-04
2023-05-31
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-07-04
2023-05-31
6611Z - ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
2018-07-04
2023-05-31
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-07-04
2023-05-31
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2018-07-04
2023-05-31
6520Z - REASEKURACJA
2018-07-04
2023-05-31
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2018-07-04
2023-05-31
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie