KRS 0000209851
REGON27249430400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERZBOWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "WIERZBOWA"
Data rejestracji 14 cze 2004 (20 lat temu) 14 cze 2004
Data usunięcia 26 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 3-GO MAJA, 12, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEKLAUDIA HELENA KORBEL
Likwidator
2006-03-31
2007-06-26
JÓZEF MANDERA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-06-26
FRANCISZEK GAJERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-06-26
JANUSZ SWACHA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-06-26
ALEKSANDRA CIERNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-06-26
SŁAWOMIR MATUSIK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2007-06-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
JÓZEF KLINK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-14
2006-03-31
WŁODZIMIERZ DZIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-14
2006-03-31
ANDRZEJ PACEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-14
2006-03-31
MACIEJ URBAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-14
2006-03-31
EWELINA SZOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-14
2006-03-31
2004-06-14
2006-03-31
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERZBOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie