KRS 0000737503
NIP7811976052
REGON38067665100000
NazwaEUROCONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROCONSULTANT
Data rejestracji 03 lip 2018 (6 lat temu) 03 lip 2018
Data usunięcia 28 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOŁOBRZESKA, 16, POZNAŃ, 60-418, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2181000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMICHAŁ JÓZEF BĄBELEK
Wspólnik
2018-07-03
2019-08-07
21.810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.090.500,00 ZŁ
BARTOSZ GWIDON MARYNIAK
Wspólnik
2018-07-03
2019-08-07
21.810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.090.500,00 ZŁ
AZELIS CEE HOLDING A.S.
Wspólnik
2019-08-07
2020-05-28
43.620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.181.000,00 ZŁ
KINGA KATARZYNA SOCHA
Beneficjent
ANNA BERTONA
Beneficjent
1967-04-22
RENATA EWA BUGIEL
reprezentant
RENATA EWA BUGIEL
Beneficjent
KINGA KATARZYNA SOCHA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ANNA BERTONA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
RENATA EWA BUGIEL
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JÓZEF BĄBELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-03
2019-08-07
BARTOSZ GWIDON MARYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-03
2019-08-07
ANNA BERTONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2020-05-28
1967-04-22
RENATA EWA BUGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2019-10-16
RENATA EWA BUGIEL
PREZES ZARZĄDU
2019-10-16
2020-05-28
KINGA KATARZYNA SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2020-05-28
2018-07-03
2020-05-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-07-03
2020-05-28
EUROCONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-07-03
2020-05-28
UL. KOŁOBRZESKA, 16, POZNAŃ, 60-418, POZNAŃ, POLSKA
2018-07-03
2020-05-28
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2018-07-03
2020-05-28
4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2018-07-03
2020-05-28
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-07-03
2020-05-28
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2018-07-03
2020-05-28
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-07-03
2020-05-28
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2018-07-03
2020-05-28
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie