KRS 0000736210
NIP8381865929
REGON38052113800000
NazwaNOUBLEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNOUBLEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 cze 2018 (6 lat temu) 14 cze 2018
Data usunięcia 16 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. 1 MAJA, 21, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJKRZYSZTOF JAN WOJTAS
Wspólnik
2018-06-14
2024-04-16
EDYTA WOJTAS
Wspólnik
2018-06-14
2024-04-16
NOUBLEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2018-06-14
2018-08-27
EDYTA WOJTAS
Beneficjent
KRZYSZTOF JAN WOJTAS
Beneficjent
JÓZEF MIROSŁAW WOJTAS
reprezentant
KRZYSZTOF JAN WOJTAS
Prokurent
2018-06-14
2024-04-16
PROKURA SAMOISTNA
EDYTA WOJTAS
Prokurent
2018-06-14
2024-04-16
PROKURA SAMOISTNA
EDYTA WOJTAS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF JAN WOJTAS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI (KOMPLEMENTARIUSZ) - NOUBLEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: JÓZEF MIROSŁAW WOJTAS.
NOUBLEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Członek Organu Reprezentacji
2018-06-14
2018-08-27
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-27
2024-04-16
38033397400000
2018-06-14
2018-08-27
NOUBLEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie