KRS 0000731801
NIP6881301927
REGON38024654800000
NazwaNOVA T NOT FOR PROFIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOVA T NOT FOR PROFIT SP. Z O.O.
Data rejestracji 16 maj 2018 (6 lat temu) 16 maj 2018
Data usunięcia 05 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KATEDRALNA, 5, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWFUNDACJA KUŹNIA TALENTÓW
Wspólnik
2018-05-16
2023-09-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
363623300
WITOLD TOMAKA
Wspólnik
2018-05-16
2021-05-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
Wspólnik
2019-11-08
2021-05-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
36593146000000
JOANNA MARIA ŁUNIEWSKA SZYDŁO
Wspólnik
2018-05-16
2021-05-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
ADAM BALICKI
Prokurent
2018-05-16
2021-09-15
PROKURA SAMOISTNA (ROZŁĄCZNA)
ADAM BALICKI
Likwidator
2021-09-15
2023-09-05
JAN ADAM BALICKI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-16
2019-11-08
MAŁGORZATA MARIA BALICKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-16
2021-05-20
JOANNA MARIA ŁUNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-16
2021-05-20
MARIA BALICKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-08
2021-05-20
ADAM BALICKI
Beneficjent
ADAM BALICKI
zgłaszający - likwidator
ADAM BALICKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI, 2. ZARZĄD SPÓŁKI KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, ZARZĄDZA JEJ MAJĄTKIEM I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM, 3. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁ WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY, 4.ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000.000 ZŁ WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY, 5. USTANOWIONO PROKURĘ SAMOISTNĄ.
WITOLD TOMAKA
PREZES ZARZĄDU
2018-05-16
2021-09-15
JAN ADAM BALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-08
2021-05-20
2018-05-16
2021-05-20
TYGRYSEK I PRZYJACIELE NOT FOR PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-05-20
2021-09-15
NOVA T NOT FOR PROFIT SP. Z O.O.
2018-05-16
2021-05-20
124, UHERCE MINERALNE, 38-623, UHERCE MINERALNE, POLSKA
GKm 62/21
2023-09-20
2024-04-19
93427.35 PLN
XVI GNc 3344/21
Kowalik Wojciech Antoni
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie