KRS 0000678887
NIP7952542054
REGON36731787600000
NazwaINSTYTUT HEURYSTYCZNEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT HEURYSTYCZNEGO ROZWOJU
Data rejestracji 18 maj 2017 (7 lat temu) 18 maj 2017
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KARMELICKA, 1, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BOK@INSTYTUTHR.BIZ
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHJAN ADAM BALICKI
Wspólnik
2017-05-18
2023-02-10
LICZBA UDZIAŁÓW: 5 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2 500,00 ZŁ
AGNIESZKA ANTONINA BALICKA
Wspólnik
2017-05-18
2023-02-10
15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7500,00 ZŁ
JOANNA MARIA ŁUNIEWSKA SZYDŁO
Wspólnik
2017-05-18
2019-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7500,00 ZŁ
NATALIA JOANNA SZYDŁO
Wspólnik
2017-05-18
2019-01-25
LICZBA UDZIAŁÓW: 5 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2 500,00 ZŁ
ADAM BALICKI
Prokurent
2017-05-18
2021-03-24
PROKURA ODDZIELNA
ADAM BALICKI
Likwidator
2021-03-24
2023-02-10
AGNIESZKA ANTONINA BALICKA
Beneficjent
JAN ADAM BALICKI
Beneficjent
ADAM BALICKI
zgłaszający - likwidator
AGNIESZKA ANTONINA BALICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN ADAM BALICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AGNIESZKA ANTONINA BALICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-18
2019-12-04
AGNIESZKA ANTONINA BALICKA
PREZES ZARZĄDU
2019-12-04
2021-03-24
JOANNA MARIA ŁUNIEWSKA SZYDŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-18
2019-12-04
JAN ADAM BALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-12-04
2021-03-24
2017-05-18
2021-03-24
INSTYTUT HEURYSTYCZNEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-18
2021-04-26
KATEDRALNA, 5, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie