KRS 0000725064
NIP5851483739
REGON36980550000000
NazwaSHAR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHAR LOGISTICS
Data rejestracji 28 mar 2018 (6 lat temu) 28 mar 2018
Data usunięcia 28 mar 2022 28 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCHŁUKASZ TOMASZ KOSTANEK
Wspólnik
2018-03-28
2019-07-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MACIEJ JERZY KOZOŃ
Wspólnik
2018-03-28
2018-11-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MATEUSZ KOZOŃ
Wspólnik
2018-11-29
2019-07-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KAROL KORDASZ
Wspólnik
2019-07-08
2020-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW WOJCIECH SKARUL
Wspólnik
2020-01-29
2020-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JACEK LESZEK ORLEWICZ
Wspólnik
2020-09-15
2021-01-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
DAMIAN DAWID SOBIERAJ
Wspólnik
2021-01-08
2022-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ TOMASZ KOSTANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-28
2019-07-08
MACIEJ JERZY KOZOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-28
2018-11-29
KAROL KORDASZ
PREZES ZARZĄDU
2019-07-08
2020-01-29
MICHAŁ ANDRZEJ KREKIN
PREZES ZARZĄDU
2020-01-29
2020-09-15
JACEK LESZEK ORLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-09-15
2021-01-08
2018-03-28
2020-09-16
UL. ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie