KRS 0000371677
NIP7393814624
REGON28056478300000
NazwaBIO - ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO - ENERGIA POLSKA
Data rejestracji 29 lis 2010 (14 lat temu) 29 lis 2010
Data usunięcia 24 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 3, OLSZTYN, 10-162, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 201000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMIMICHAL ANDRZEJ KREKIN
Beneficjent
MICHAL ANDRZEJ KREKIN
reprezentant
RINAZ LIMITED
Wspólnik
2010-11-29
2023-05-24
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ KREKIN
Wspólnik
2017-11-03
2023-05-24
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ
MICHAL ANDRZEJ KREKIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ ANDRZEJ KREKIN
PREZES ZARZĄDU
2010-11-29
2023-05-24
2010-11-29
2023-05-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-29
2023-05-24
BIO - ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-29
2023-05-24
FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 3, OLSZTYN, 10-162, OLSZTYN, POLSKA
2017-11-03
2023-05-24
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2017-11-03
2023-05-24
6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
2017-11-03
2023-05-24
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2017-11-03
2023-05-24
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-11-03
2023-05-24
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2017-11-03
2023-05-24
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-11-03
2023-05-24
6491Z - LEASING FINANSOWY
2017-11-03
2023-05-24
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2017-11-03
2023-05-24
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-11-03
2023-05-24
6611Z - ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie