KRS 0000724453
NIP9542790204
REGON36975829000000
NazwaFINANCIAL AND CAPITAL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINANCIAL AND CAPITAL COMPANY
Data rejestracji 21 mar 2018 (7 lat temu) 21 mar 2018
Data usunięcia 14 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OSTROGÓRSKA, 9, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2018-03-21
2018-06-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
30274266000000
TADEUSZ FRANCISZEK GÓRA
Wspólnik
2020-11-23
2022-10-14
1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ
FINANCIAL AND CAPITAL COMPANY LIMITED
Wspólnik
2018-06-07
2020-11-23
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁ
TADEUSZ GÓRA
Likwidator
2022-03-09
2022-10-14
TADEUSZ FRANCISZEK GÓRA
Beneficjent
ANNA KUŚMIERZ
reprezentant
TADEUSZ FRANCISZEK GÓRA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ PIOTR PIECEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-03-21
2018-06-07
ANNA KUŚMIERZ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-07
2022-03-09
2018-03-21
2018-06-07
SMITE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-06-07
2022-03-09
FINANCIAL AND CAPITAL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-21
2018-06-07
UL. WARSZAWSKA, 40, KATOWICE, 40-008, KATOWICE, POLSKA
2018-06-07
2022-03-09
UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 15, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie