KRS 0000177085
NIP1230927089
REGON01684610900000
NazwaHISTORIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHISTORIK
Data rejestracji 24 paź 2003 (21 lat temu) 24 paź 2003
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OSTROGÓRSKA, 9, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE.PL@ATT-INVESTMENTS.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPAVEL SROLL
Wspólnik
2003-10-24
2012-05-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ
LUDEK SROLL
Wspólnik
2003-10-24
2012-05-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
JIŘI HLĂSNY
Wspólnik
2012-05-23
2014-01-13
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ ANDRZEJ NOWIK
Wspólnik
2014-01-13
2014-07-04
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DAVID FRANKE
Wspólnik
2014-07-04
2016-05-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
REMIGIUSZ PIEC
Wspólnik
2016-05-16
2017-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
KAREL SIVÁK
Wspólnik
2017-03-23
2020-09-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
KAROL MACIEJ BACZEWSKI
Prokurent
2015-04-10
2017-03-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
PAVEL SROLL
PREZES ZARZĄDU
2003-10-24
2012-05-23
JIŘI HLĂSNY
PREZES ZARZĄDU
2012-05-23
2014-01-13
DARIUSZ ANDRZEJ NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-13
2014-07-04
DAVID FRANKE
PREZES ZARZĄDU
2014-07-04
2017-03-23
KAREL SIVÁK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-23
2020-09-28
2003-10-24
2015-04-10
HISTORIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-10
2017-03-23
ATT INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-24
2012-05-23
ZDROJOWA, 52, KUDOWA ZDRÓJ, 57-350, KUDOWA ZDRÓJ, POLSKA
2012-05-23
2014-01-13
GŁÓWNA, 26 A, KUDOWA ZDRÓJ, 57-350, KUDOWA ZDRÓJ, POLSKA
2014-01-13
2015-04-10
LANCIEGO, 8, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
2015-04-10
2016-05-16
UL. EDWARDA JELINKA, 18, WARSZAWA, 01-646, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-16
2017-03-23
UL. BAGNO, 5, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie