KRS 0000724378
NIP7010812051
REGON36976472800000
NazwaIWG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIWG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 mar 2018 (6 lat temu) 22 mar 2018
Data usunięcia 07 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNERAFAŁ JAN PALUCH
Wspólnik
2018-03-22
2020-08-27
IWG MLT LTD
Wspólnik
2020-08-27
2021-06-07
OLGA GARNCAREK
Wspólnik
2020-08-27
2021-06-07
RAFAŁ PALUCH
Beneficjent
OLGA GARNCAREK
Beneficjent
MARCIN PALUCH
Beneficjent
OLGA GARNCAREK
zgłaszający - członek zarządu
MATEUSZ PALUCH
Beneficjent
RAFAŁ JAN PALUCH
Prokurent
2020-03-12
2021-06-07
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ PALUCH
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 60% UDZIAŁÓW -RAMAGA SP. Z O.O.
OLGA GARNCAREK
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 40% UDZIAŁÓW -INSTYTUT ZASOBÓW LUDZKICH SP. Z O.O.
MARCIN PALUCH
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 60% UDZIAŁÓW -INSTYTUT ZASOBÓW LUDZKICH SP. Z O.O.
MATEUSZ PALUCH
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 95% UDZIAŁÓW W IWG ATP SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-22
2021-06-07
16040187000000
2018-03-22
2020-08-27
INTERNATIONAL WORK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie