KRS 0000722583
NIP7822794030
REGON36966145400000
NazwaVITA LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVITA LIFT
Data rejestracji 07 mar 2018 (7 lat temu) 07 mar 2018
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODGÓRNA, 15, POZNAŃ, 61-828, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJJACEK STANISŁAW SZYFTER
Wspólnik
2018-03-07
2020-02-05
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
KAROLINA MARTA HUNDERT
Wspólnik
2018-03-07
2018-06-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
IWONA JAŚKOWSKA
Wspólnik
2020-02-05
2022-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
IWONA JAŚKOWSKA
zgłaszający - inny
IWONA JAŚKOWSKA
Beneficjent
IWONA JAŚKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
99 % UDZIAŁU W ZYSKACH ORAZ MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI
95 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADMEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ADMEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VITA LIFT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK STANISŁAW SZYFTER
PREZES ZARZĄDU
2018-03-07
2020-02-05
IWONA JAŚKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-02-05
2022-10-26
2018-03-07
2018-11-08
UL. STAROŁĘCKA, 149, POZNAŃ, 61-341, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie