KRS 0000722555
NIP7822794076
REGON36966170900000
NazwaRADEMENES PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADEMENES PRO
Data rejestracji 07 mar 2018 (7 lat temu) 07 mar 2018
Data usunięcia 30 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 12, MROWINO, 62-090, MROWINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJKAROLINA MARTA HUNDERT
Wspólnik
2018-03-07
2019-02-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARTOSZ NOWAK
Wspólnik
2018-03-07
2018-11-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DOMINIK MIECZYSŁAW HUNDERT
Wspólnik
2018-11-06
2019-02-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ STANISŁAW GERTIG
Wspólnik
2019-02-05
2024-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ WESOŁY
Wspólnik
2019-02-05
2024-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ WESOŁY
Beneficjent
TOMASAZ STANISŁAW GERTIG
reprezentant
TOMASZ STANISŁAW GERTIG
Prokurent
2019-02-05
2024-08-30
SAMOISTNA
PIOTR PAWEŁ WESOŁY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-07
2018-10-08
KAROLINA MARTA HUNDERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-07
2018-10-08
KAROLINA MARTA HUNDERT
PREZES ZARZĄDU
2018-10-08
2019-02-05
PIOTR PAWEŁ WESOŁY
PREZES ZARZĄDU
2019-02-05
2022-11-30
2018-03-07
2019-02-05
UL. STAROŁĘCKA, 149, POZNAŃ, 61-341, POZNAŃ, POLSKA
2019-02-05
2019-03-18
UL. TOWAROWA, 10, MROWINO, 62-090, POZNAŃ, POLSKA
2019-03-18
2019-04-23
UL. TOWAROWA, 12, MROWINO, 62-090, POZNAŃ, POLSKA
Km 1221/20
2021-05-05
2022-09-28
3572.31 PLN
I Nc 262/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu
Km 2063/20
2021-12-10
2023-09-26
1458.9 PLN
I Nc 1378/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Odziemski Kancelaria Komornicza nr XX w Plewiskach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie