KRS 0000722430
NIP7272827243
REGON36973098800000
NazwaORION ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORION ENERGIA
Data rejestracji 16 mar 2018 (7 lat temu) 16 mar 2018
Data usunięcia 16 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANDRZEJA STRUGA, 26, ŁÓDŹ, 90-513, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ORION@ORIONENERGIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIJAKUB JONASZ JAWORSKI
Wspólnik
2018-03-16
2021-07-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARCIN MICHAŁ WRZAWA
Wspólnik
2018-03-16
2021-07-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW PAWEŁ WŁODARCZYK
Wspólnik
2018-03-16
2021-07-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
LEJAVA ZAURI
Wspólnik
2021-07-21
2022-11-16
120 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW PAWEŁ WŁODARCZYK
WICEPREZES
2018-03-16
2021-07-21
JAKUB JONASZ JAWORSKI
PREZES
2018-03-16
2021-07-21
MARCIN MICHAŁ WRZAWA
WICEPREZES
2018-03-16
2021-07-21
LEJAVA ZAURI
PREZES
2021-07-21
2022-11-16
2018-03-16
2022-11-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-16
2022-11-16
ORION ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-16
2022-11-16
UL. ANDRZEJA STRUGA, 26, ŁÓDŹ, 90-513, ŁÓDŹ, POLSKA
2018-03-16
2022-11-16
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2018-03-16
2022-11-16
3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
2018-03-16
2022-11-16
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2018-03-16
2022-11-16
6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2018-03-16
2022-11-16
6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2018-03-16
2022-11-16
6130Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2018-03-16
2022-11-16
6190Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
2018-03-16
2022-11-16
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2018-03-16
2022-11-16
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2018-03-16
2022-11-16
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie