KRS 0000154468
NIP6792504830
REGON35149647200000
NazwaREMAN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREMAN 3
Data rejestracji 25 cze 2003 (21 lat temu) 25 cze 2003
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANDRZEJA STRUGA, 26, ŁÓDŹ, 90-513, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ ADAM WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2015-12-03
2021-01-29
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 ZŁ
TOMASZ ROBERT OLEJNICZAK
Wspólnik
2015-12-03
2021-01-29
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 ZŁ
JACEK FALKENBERG
Wspólnik
2015-12-03
2021-01-29
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 ZŁ
Wspólnik
2003-06-25
2004-04-30
160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01111213000000
DARIUSZ ADAM WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2004-04-30
2015-12-03
160 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000 PLN
ZBIGNIEW PRZEMYSŁAW GÓRCZAK
Wspólnik
2015-12-03
2021-01-29
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 ZŁ
DARIUSZ ADAM WRÓBLEWSKI
Prokurent
2015-12-03
2021-01-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK FALKENBERG
PREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2021-01-29
MORTEN ANDREAS CARLSEN
PREZES ZARZĄDU
2003-06-25
2004-04-30
DARIUSZ ADAM WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-30
2015-12-03
2003-06-25
2015-12-03
REMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-25
2015-12-03
TELIGI, 24, KRAKÓW, 30-835, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie