KRS 0000718009
NIP7792481897
REGON36945300000000
NazwaNASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNASZA
Data rejestracji 08 lut 2018 (7 lat temu) 08 lut 2018
Data usunięcia 26 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚCINAWSKA, 84, POZNAŃ, 61-178, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHMARIUSZ BOROWIAK
Wspólnik
2018-02-08
2024-04-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW DUDZIŃSKI
Wspólnik
2018-02-08
2024-04-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TOMASZ RAFAŁ LIS
Wspólnik
2018-02-08
2024-04-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR MAŁECKI
Wspólnik
2018-02-08
2024-04-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN MATERNA
Wspólnik
2018-02-08
2024-04-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARIUSZ BOROWIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF PIOTR MAŁECKI
reprezentant
KRZYSZTOF PIOTR MAŁECKI
Likwidator
2022-03-10
2024-04-26
MARIUSZ BOROWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - OSOBA WCHODZĄCA AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU DZIAŁAJĄCA SAMODZIELNIE, 2) W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF PIOTR MAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-08
2022-03-10
2018-02-08
2022-03-10
NASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie