KRS 0000717104
NIP9512267863
REGON14162172100000
NazwaLINIA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLINIA ZDROWIE
Data rejestracji 05 lut 2018 (7 lat temu) 05 lut 2018
Data usunięcia 07 mar 2022 07 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STRYJEŃSKICH, 19, WARSZAWA, 02-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 190000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2342Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOKATARZYNA JOLANTA CZERNICKA
Wspólnik
2018-02-05
2022-03-07
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH
WACŁAW MARIAN NIEDZIELSKI
Wspólnik
2018-02-05
2020-10-14
570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN JACEK CZERNICKI
Wspólnik
2018-02-05
2022-03-07
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA JOLANTA CZERNICKA
Likwidator
2020-11-30
2022-03-07
ROMAN JACEK CZERNICKI
Beneficjent
KATARZYNA JOLANTA CZERNICKA
reprezentant
KATARZYNA JOLANTA CZERNICKA
Beneficjent
ROMAN JACEK CZERNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KATARZYNA JOLANTA CZERNICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
KATARZYNA JOLANTA CZERNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-05
2020-11-30
WACŁAW MARIAN NIEDZIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-05
2018-12-14
ROMAN JACEK CZERNICKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2018-02-05
2018-12-14
ROMAN JACEK CZERNICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-14
2020-11-30
2018-02-05
2020-11-30
LINIA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-05
2018-12-14
UL. TULIPANÓW, 70, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie