KRS 0000662230
NIP5213766763
REGON36650286700000
NazwaORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 06 lut 2017 (8 lat temu) 06 lut 2017
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ROLNA, 159A, WARSZAWA, 02-729, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK ADAM DOLEWSKI
Wspólnik
2017-02-06
2021-03-18
ROMAN JACEK CZERNICKI
Wspólnik
2017-02-06
2021-03-18
ROMAN JACEK CZERNICKI
Beneficjent
MAREK ADAM DOLEWSKI
Beneficjent
ROMAN JACEK CZERNICKI
reprezentant
MAREK ADAM DOLEWSKI
reprezentant
ROMAN JACEK CZERNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAREK ADAM DOLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA, TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - MAREK ADAM DOLEWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-06
2021-03-18
36593565300000
2017-02-06
2021-03-18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-02-06
2021-03-18
ORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-02-06
2021-03-18
UL. ROLNA, 159A, WARSZAWA, 02-729, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-06
2021-03-18
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2017-02-06
2021-03-18
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2017-02-06
2021-03-18
4617Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2017-02-06
2021-03-18
4631Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
2017-02-06
2021-03-18
4633Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2017-02-06
2021-03-18
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2017-02-06
2021-03-18
4637Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
2017-02-06
2021-03-18
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2017-02-06
2021-03-18
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2017-02-06
2021-03-18
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie