KRS 0000716040
NIP5842765757
REGON36869649100000
NazwaMOORTEC SEMICONDUCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOORTEC SEMICONDUCTOR
Data rejestracji 26 sty 2018 (7 lat temu) 26 sty 2018
Data usunięcia 18 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AZYMUTALNA, 9, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMOORTEC SEMICONDUCTOR LIMITED
Wspólnik
2018-01-26
2021-04-20
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, 00 ZŁ
SYNOPSYS INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2021-04-20
2021-08-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-08-05
2022-02-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
19259481000000
ORLA MURPHY
reprezentant
1970-01-20
ORLA MURPHY
Beneficjent
1970-01-20
ORLA MURPHY
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU MOORTEC SEMICONDUCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STEPHEN ANTHONY CROSHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-26
2020-12-16
CLAIRE ELIZABETH KING
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-26
2020-12-16
OLIVER KING
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-10
2020-12-16
DAMIAN BRIAN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-10
2020-02-18
TIMOTHY DAVID PENHALE JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-18
2020-12-16
ORLA ANNE MURPHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-16
2022-02-18
2018-01-26
2018-04-10
UL. AZYMUTALNA, 9, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2018-04-10
2020-10-20
UL. AZYMUTALNA, 11, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie