KRS 0000715150
NIP8971851070
REGON36932602300000
NazwaKVV CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKVV CONSULTING
Data rejestracji 23 sty 2018 (7 lat temu) 23 sty 2018
Data usunięcia 23 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZEWSKA, 3, WROCŁAW, 50-053, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KVVCONSULTING@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6910 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWJURIJ GNIDKA
Wspólnik
2018-01-23
2018-09-24
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW EUGENIUSZ ŚLĘZAK
Wspólnik
2018-09-24
2024-08-23
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
OLEKSANDR KYRYCHOK
Wspólnik
2018-09-24
2024-08-23
85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW EUGENIUSZ ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-09-24
2019-03-29
OLEKSANDR KYRYCHOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-24
2024-08-23
JURIJ GNIDKA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-23
2018-09-24
2018-01-23
2018-09-24
UL. SZEWSKA, 3, WROCŁAW, 50-053, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie