KRS 0000505789
NIP8161702042
REGON18109510600000
NazwaB&B GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaB&B GROUP POLAND
Data rejestracji 11 kwi 2014 (10 lat temu) 11 kwi 2014
Data usunięcia 06 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŻAJSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHJURIJ GNIDKA
Wspólnik
2014-04-11
2014-06-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
GENOEFA GNIDKA
Wspólnik
2014-04-11
2014-06-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
OLEKSANDR BORSENKO
Wspólnik
2014-06-25
2017-10-27
25 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2500,00 ZŁ
IURII BONDARCHUK
Wspólnik
2014-06-25
2017-10-27
25 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2500,00 ZŁ
DMYTRO MIKHIEIEV
Wspólnik
2017-10-27
2023-09-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
1978-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DMYTRO MIKHIEIEV
PREZES ZARZĄDU
2017-10-27
2023-09-06
1978-12-20
JURIJ GNIDKA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2014-06-25
OLEKSANDR BORSENKO
PREZES ZARZĄDU
2014-06-25
2015-05-22
OLEKSANDR BORSENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-22
2017-10-27
VLADYSLAV KALITIN
PREZES ZARZĄDU
2015-05-22
2017-10-27
IURII BONDARCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-22
2017-10-27
2014-04-11
2019-10-31
FRANCISZKAŃSKA, 1, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie