KRS 0000713853
NIP7252252182
REGON36924661400000
NazwaŁÓDZKI KLASTER ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŁÓDZKI KLASTER ENERGETYCZNY
Data rejestracji 15 sty 2018 (7 lat temu) 15 sty 2018
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 89, ŁÓDŹ, 90-423, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email K.APOSTOLIDIS@SUKCESJA.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #3512 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3523 HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #3530 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4671 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPATRYK KRZYSZTOF APOSTOLIDIS
Wspólnik
2018-01-15
2018-03-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-03-26
2021-10-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
10004834000000
PAULINA MATCZAK
Likwidator
2020-10-23
2021-10-22
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
Beneficjent
SŁAWOMIR JAN JĘDRZYCKI
reprezentant
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
Beneficjent
POSIADA 63,15% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ W FORMIE PISEMNEJ.
PATRYK KRZYSZTOF APOSTOLIDIS
PREZES ZARZĄDU
2018-01-15
2018-03-26
WITOLD DARIUSZ SZYMKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-03-26
2019-05-09
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
PREZES ZARZĄDU
2019-05-09
2019-06-24
SŁAWOMIR JAN JĘDRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2019-06-24
2020-10-23
2018-01-15
2020-10-23
ŁÓDZKI KLASTER ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie