KRS 0000713398
NIP9721277239
REGON36790559600000
NazwaTACTICAL FORCES 13 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTACTICAL FORCES 13 INTERNATIONAL
Data rejestracji 17 sty 2018 (7 lat temu) 17 sty 2018
Data usunięcia 28 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZA CYTADELĄ, 122, POZNAŃ, 61-659, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJERNEST MARCIN WOJTOWICZ
Wspólnik
2018-01-17
2024-02-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ.
ANDRZEJ KUSIOŁEK
Wspólnik
2018-01-17
2024-02-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ.
RICHARD BAKER
Wspólnik
2018-01-17
2024-02-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ.
ANDRZEJ KUSIOŁEK
Likwidator
2019-05-15
2023-04-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZAWSZE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
RICHARD BAKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-17
2019-05-15
ANDRZEJ KUSIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-17
2019-05-15
ERNEST MARCIN WOJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-01-17
2019-05-15
2018-01-17
2019-05-15
TACTICAL FORCES 13 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie