KRS 0000712108
NIP8381858817
REGON36916225400000
NazwaGIENAH STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGIENAH STAR
Data rejestracji 04 sty 2018 (7 lat temu) 04 sty 2018
Data usunięcia 27 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #55 HOTELE I RESTAURACJE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEWŁADYSŁAW BOROSZOK
Wspólnik
2018-01-04
2018-05-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
IVAN TKACHENKO
Wspólnik
2018-05-25
2023-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁADYSŁAW BOROSZOK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-04
2018-05-25
IVAN TKACHENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-05-25
2023-09-27
2018-01-04
2023-04-20
UL. JAKTOROWSKA, 40, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
1446-SEE.7113/E9-175/23/MKR
2023-09-27
2023-10-27
17540.69 PLN
1446-723.525293.2023
Urząd Skarbowy w Żyrardowie
1446-SEE.7113/E9-175/23/MKR
2023-09-27
2023-10-27
25382.64 PLN
1446-723.525298.2023
Urząd Skarbowy w Żyrardowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie